Sven Herbst kennen wir noch aus einer Zeit bei der OVB
und aus einer Vermittlertätigkeit für das Leipziger Immobilienunternehmen von Stephan Praus aus Leipzig, wie sie nachfolgendem Screenshot entnehmen können.
FireShot Capture 326 – Stephan Praus, Markkleeberg – www.northdata.de
Wir haben uns aber auch einmal die aktuellen und ehemaligen Unternehmen angeschaut. Manche Unternehmen könnten nun auf der Kippe stehen.
Excellent & Nobel UG
20.08.2012
Neueintragung · GF: Sven Herbst · Anschrift · Kapital: 2.000,00 € · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: GmbH · Name: Excellent & Nobel UG · Vertretungsregelung …
Gruszczynski Consulting GmbH
21.11.2019
Geschäftsführer: Pawel Gruszczynski · Nicht mehr Geschäftsführer: Sven Uwe Herbst
09.08.2019
Geschäftsführer: Sven Uwe Herbst · Name: Q-Consulting GmbH · Satzung
30.01.2019
Geschäftsführer: Sven Uwe Herbst · Sitzverlegung: Quantum Consulting GmbH · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Satzung · Unternehmensgegenstand
27.06.2017
GF: Sven Uwe Herbst · Sitzverlegung: Quantum Consulting GmbH · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: GmbH · Vertretungsregelung …
18.06.2015
Neueintragung · Geschäftsführer: Sven Herbst · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Rechtsform: GmbH · Vertretungsregelung · Unternehmensgegenstand
Gutshof Groß-Glienicke GmbH
02.09.2016
Neueintragung · GF: Sven Herbst · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: GmbH · Name: Gutshof Groß-Glienicke GmbH · Vertretungsregelung
Krondach & Steinmeister GmbH
30.03.2023
Neueintragung · GF: Sven Uwe Herbst · Sitzverlegung: Krondach & Steinmeister GmbH · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Rechtsform: GmbH · Name: Krondach & Steinmeister GmbH · Satzung …
04.07.2022
Geschäftsführer: Sven Herbst · Nicht mehr Geschäftsführer: Simon Forst
Q – Properties GmbH
12.04.2023
Neueintragung · GF: Sven Herbst · Sitzverlegung: Q – Properties GmbH · Anschrift · Kapital: 125.000 € · Rechtsform: GmbH · Name: Q – Properties GmbH · Satzung · Unternehmensgegenstand
01.07.2022
Geschäftsführer: Sven Herbst · Nicht mehr Geschäftsführer: Simon Forst
Q-Verwaltung GmbH
25.04.2023
Geschäftsführer: Sven Herbst · Nicht mehr Geschäftsführer: Mandy Dewitz · Anschrift
VC Swiss GmbH ✝︎
26.07.2021
Neueintragung: 12.08.2009 · Löschung: 21.07.2021 · Liquidation · Gesellschafter: Sven Herbst · Kapital: 20.000 CHF · Firmensitz: Güttingen, Schweiz
08.01.2020
Neueintragung: 12.08.2009 · Liquidation · Gesellschafter: Sven Herbst · Kapital: 20.000 CHF · Firmensitz: Güttingen, Schweiz
26.09.2013
Geschäftsführer: Sven Herbst · Gesellschafter: Sven Herbst · Nicht mehr Präsident des Verwaltungsrats: Hans-Martin Diehl · Nicht mehr Geschäftsführer: Karl-Heinz Schumann · Nicht mehr Ges. (1 Firma)
12.08.2009
Neueintragung · Präsident des Verwaltungsrats: Hans-Martin Diehl · Geschäftsführer: Sven Herbst, Karl-Heinz Schumann · Anschrift · Satzung
Valerum Immobilien GmbH ✝︎
07.02.2014
GF: Sven Herbst · Nicht mehr GF: Uwe Herbst · Sitzverlegung: Valerum Immobilien GmbH · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: GmbH …
26.06.2006
Neueintragung · Geschäftsführer: Sven Herbst, Uwe Herbst · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Vertretungsregelung · Unternehmensgegenstand · Zweigniederlassung
14.06.2006
Neueintragung · Geschäftsführer: Sven Herbst, Uwe Herbst · Kapital: 25.000 € · Firmensitz: Wilnsdorf · Rechtsform: GmbH · Name: EuroCap Immobilienmanagement GmbH · Unternehmensgegenstand
Valerum Invest AG (i.L.)
26.07.2013
Vst.: Sven Herbst, Stephan Praus · Sitzverlegung: Valerum Invest AG · Anschrift · Kapital: 50.000 € · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: AG · Vertretungsregelung · Satzung …
21.05.2012
Vorstand: Sven Herbst, Stephan Praus · Sitzverlegung: aurea Invest AG · Anschrift · Kapital: 50.000 € · Vertretungsregelung · Satzung · Unternehmensgegenstand
15.03.2012
Vorstand: Sven Herbst · Name: aurea Invest AG · Satzung · Unternehmensgegenstand
Valerum Premium GmbH (i.L.)
05.02.2015
Neueintragung · GF: Sven Herbst · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Gesellschaftsvertrag · Firmensitz: Berlin · Rechtsform: GmbH · Name: Valerum Premium GmbH · Vertretungsregelung …
YNTO Deutschland GmbH
17.05.2023
Neueintragung · GF: Sven Uwe Herbst · Sitzverlegung: YNTO Deutschland GmbH · Anschrift · Kapital: 25.000 € · Rechtsform: GmbH · Name: YNTO Deutschland GmbH · Satzung · Unternehmensgegenstand
03.03.2022
Geschäftsführer: Sven Uwe Herbst · Nicht mehr Geschäftsführer: Ansgar Hänsch
dieBotschaft! Verwaltung UG ✝︎
17.04.2020
Geschäftsführer: Sven Herbst · Nicht mehr Geschäftsführer: Martin Tronczik · Anschrift · Gesellschaftsvertrag · Name: dieBotschaft! · Vertretungsregelung · Unternehmensgegenstand
Neueste Kommentare